Entreprise : SARL SUNRISE - SIREN 534 303 441
Identité
(Entreprise radiée le 06/08/2021)
Dénomination
SARL SUNRISE
SIREN (siège)
534 303 441
Date d'immatriculation au RNE
26/08/2011
Date de fin de la personne morale
25/08/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
28 RUE DE VAUCELLES 14130 PONT L'EVEQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAULTIER JEAN-CHARLES , JEAN-PIERRE , MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Pont-l'Évêque
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/08/2011
Siret
53430344100016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
28 RUE DE VAUCELLES
14130 , PONT L'EVEQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/09/2011
Siret
53430344100024
Enseigne
Sunrise
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Discothèque avec bar dancing Night club
Adresse
AV avenue de la Combattante
14470 , Courseulles-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4672
Date d'ajout
06/08/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13071
Date d'ajout
23/07/2021
Description
Radiation du RCS de Caen le 31/12/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/07/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : GAULTIER Jean-Charles, Jean-Pierre, Marc, siège de la liquidation : 28 Rue de Vaucelles 14130 Pont-l'Évêque, parution de la publicité légale : ouest-france.fr, paru le 21/12/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/07/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : GAULTIER Jean-Charles, Jean-Pierre, Marc, siège de la liquidation : 28 Rue de Vaucelles 14130 Pont-l'Évêque, parution de la publicité légale : ouest-france.fr paru le 21/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).