Entreprise : VILPION BTP - SIREN 534 065 271
Identité
Dénomination
VILPION BTP
SIREN (siège)
534 065 271
Date d'immatriculation au RNE
09/08/2011
Date de fin de la personne morale
08/08/2110
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
50 RUE DU GENERAL LECLERC 02250 MARLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE INTERCOMMUNALE DE LA PRAYETTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WACHON JEAN-MARC , BERNARD , ALFRED , EMILE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Venerolles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2011
Siret
53406527100015
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise de bâtiment tous corps d'état, travaux de v.r.d., travaux publics.
Adresse
50 RUE 50 avenue du Général Leclerc - Zae Intercommunale de la Prayette
02250 , Marle - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE INTERCOMMUNALE DE LA PRAYETTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
24/01/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 24/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
15/01/2018
Description
Décision du 15/01/2018. Remplacement du juge commissaire par Monsieur . Christian OLIVIER
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
30/09/2015
Description
Décision du 30/09/2015. Remplacement du juge commissaire par Monsieur . Philippe DUFOREST
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
15/12/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN, a prononcé, en date du 15-12-2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2014/5205, date de cessation des paiements le 15-06-2013, et a désigné : juge commissaire Monsieur . Jacques CORNAILLE liquidateur SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Michel GRAVE 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/02/2012
Description
Acquisition d'un fonds de commerce de travaux publics exploité à ROGNY (02140) 25Bis Grande Rue puis transféré et exploité au siège social de la société, moyennant le prix de 40 000 euros - Entrée en jouissance : 22/08/2011 - Oppositions : Au siège du fonds vendu et pour la correspondance en l'Etude de la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, 7Bis rue Claude Mairesse à Saint-Quentin - JAL PICARDIE LA GAZETTE en date du 07/02/2012.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).