Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DES SOIXANTE ARPENTS - SIREN 534 060 579
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DES SOIXANTE ARPENTS
SIREN (siège)
534 060 579
Date d'immatriculation au RNE
08/08/2011
Début d’activité
08/08/2011
Date de fin de la personne morale
07/08/2110
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activités principales de l’objet social
gestion de massifs forestiers, sylviculture
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Capital social
26000 EUR
Adresse du siège
79 RTE DE SENNECE 71000 SANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGNELET CLAUDE , HONORE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Sancé
Nom, Prénom(s)
AGNELLET ALINE , ANDREE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1986
Commune de résidence
Mâcon
Nom, Prénom(s)
GARAPON MONIQUE , ALINE
Nom d'usage
AGNELLET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Sancé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/08/2011
Siret
53406057900024
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
gestion de massifs forestiers, sylviculture
Adresse
79 RTE DE SENNECE
71000 , SANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/08/2011
Siret
53406057900016
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Activité principale
Sylviculture et autres activités forestières
Adresse
RUE DES PETITES ROCHES
71190 , ETANG-SUR-ARROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4961
Date d'ajout
16/10/2017
Description
Radiation du RCS le 16/10/2017 avec effet au 30/09/2017 Par suite du transfert du siege social au 79 Route de Sennecé 71000 Sancé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/003612
Date d'ajout
13/10/2017
Description
Modification relative aux dirigeants : GUINOT Bernard nom d'usage : GUINOT Bernard n'est plus gérant gérant : AGNELLET Aline Andrée nom d'usage : AGNELLET Aline Associé : GARAPON Monique Aline nom d'usage : AGNELLET Monique Associé : AGNELET Claude Honoré nom d'usage : AGNELET Claude
Numéro d'observation
F17/003612
Date d'ajout
13/10/2017
Description
Transfert du principal établissement au 79 Route de Sennece 71000 SANCE à compter du 30/09/2017
Numéro d'observation
F17/003612
Date d'ajout
13/10/2017
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : Rue des Petites Roches 71190 ETANG-SUR-ARROUX (Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône) Nouveau siège social : 79 Route de Sennece 71000 SANCE à compter du 30/09/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).