Entreprise : AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART - SIREN 533 871 331
Identité
Dénomination
AGENCE DE PRESSE ET D'EDITION DE L'ART
SIREN (siège)
533 871 331
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2011
Date de fin de la personne morale
27/07/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
17250 EUR
Adresse du siège
231 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ferrand NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/07/2011
Siret
53387133100039
Code APE
6391Z - Activités des agences de presse
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et dans tous pays, l'exploitation de médias imprimés et/ou de services de presse en ligne. Le journalisme écrit ou oral.
Adresse
231 RUE 231 rue Saint-Honoré
75001 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/07/2011
Siret
53387133100013
Code APE
6391Z - Activités des agences de presse
Activité principale
Activités des agences de presse
Adresse
2 PL DU MAL JUIN
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/2011
Siret
53387133100021
Code APE
6391Z - Activités des agences de presse
Activité principale
Activités des agences de presse
Adresse
61 RUE DU FBG SAINT DENIS
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B1640117
Date d'ajout
05/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 05/10/2017 arrête le plan de cession au profit de : Sas lito ventures, . Sous le n° P201702214.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B1640113
Date d'ajout
07/09/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 07-09-2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201702214, date de cessation des paiements le 07-03-2016, et a désigné : juge commissaire M. Patrick Coupeaud et nomme administrateur judiciaire SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Jonathan El Baze 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, pour organiser la cession liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc l'activité est maintenue jusqu'au 31-10-2017
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
10/10/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 07-10-2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).