Entreprise : FINANCIERE CLIMATER - SIREN 533 698 502
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2024)
Dénomination
FINANCIERE CLIMATER
SIREN (siège)
533 698 502
Date d'immatriculation au RNE
17/09/2015
Fermeture de l'établissement - 53369850200036
- Date d'effet de la fermeture : 28/11/2023
Fermeture de l'établissement - 53369850200010
- Date d'effet de la fermeture : 22/02/2012
Fermeture de l'établissement - 53369850200028
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2015
Fermeture de l'établissement - 53369850200044
- Date d'effet de la fermeture : 28/11/2023
Date de fin de la personne morale
16/09/2100
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
30979944 EUR
Adresse du siège
78 CHE DES SEPT DENIERS 31200 TOULOUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC CLUB DES 7 DENIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
Groupe Climater
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
ADVOLIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/08/2015
Siret
53369850200036
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, crées ou à créer, françaises ou étrangères.
Adresse
78 CHE DES SEPT DENIERS
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC CLUB DES 7 DENIERS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2016
Siret
53369850200044
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, crées ou à créer, françaises ou étrangères
Adresse
145 RUE DE LA MARBRERIE BL N9
34740 , VENDARGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARES - ZI DE SALAISON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/07/2011
Siret
53369850200010
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
20 RUE QUENTIN BAUCHART
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/02/2012
Siret
53369850200028
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
460 RTE DES PLATANES
82200 , MOISSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4884
Date d'ajout
06/02/2024
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse par suite de transmission universelle du patrimoine à l'actionnaire unique à compter du 02/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/003525
Date d'ajout
02/02/2018
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - CHILLER Parc Club des 7 Deniers 78 Chemin des 7 Deniers 31200 TOULOUSE, 451 239 289 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 13/01/2018 - date d'effet fiscal et comptable : 01.07.2017
Numéro d'observation
F17/014266
Date d'ajout
17/05/2017
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ALPES INGENIERIES, 480 617 349 RCS GTC Gap, société apporteuse au 08/04/2017 avec effet fiscal et comptable rétroactif au 01/07/2016 -
Numéro d'observation
F17/011483
Date d'ajout
18/04/2017
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - DEVADI, 517 875 100 RCS GTC Chambéry, société apporteuse avec date d'effet au 25/02/2017 - Effet fiscal et comptable : 01.07.2016
Numéro d'observation
F16/020320
Date d'ajout
18/07/2016
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - LEDA 460 Route des Platanes 82200 MOISSAC, 500 335 658 RCS GTC Montauban, société apporteuse au 19/06/2016 avec effet fiscal et comptable de la fusion au 01/07/2015
Numéro d'observation
F15/024374
Date d'ajout
17/09/2015
Description
Commencement de l'exploitation de la Société à PARIS le 13 juillet 2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).