Entreprise : SCI BERNI - SIREN 533 679 080
Identité
Dénomination
SCI BERNI
SIREN (siège)
533 679 080
Date d'immatriculation au RNE
20/07/2011
Début d’activité
13/07/2011
Date de fin de la personne morale
19/07/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition et gestion biens immobilers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
340000 EUR
Adresse du siège
1 RUE PASTEUR 92340 BOURG-LA-REINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD FABIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Paris 11e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
NIAUDET VIRGINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Bourg-la-Reine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/07/2011
Siret
53367908000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition propriété administration gestion par bail de biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition propriété administration gestion par bail de biens immobiliers.
Adresse
1 RUE PASTEUR
92340 , BOURG-LA-REINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/07/2011
Siret
53367908000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 SQ JULES GUESDE
94270 , LE KREMLIN-BICETRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35156
Date d'ajout
15/10/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Nanterre par suite de transfert du siège social à compter du 20/07/2020 du 9 Square Jules Guesde 94270 Le Kremlin-Bicêtre au 1 Rue Pasteur 92340 Bourg-la-Reine Transfert du siège de l'entreprise à l'intérieur du ressort à compter du 20/07/2020 Ancienne valeur : 87 Rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt Nouvelle valeur : 1 Rue Pasteur 92340 Bourg-la-Reine Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 20/07/2020 Ancienne valeur : 9 Square Jules Guesde 94270 Le Kremlin-Bicêtre Nouvelle valeur : 1 Rue Pasteur 92340 Bourg-la-Reine
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).