Entreprise : GIE RESSOURCES IMAGERIE MEDICALE - GIE RIM - SIREN 533 677 662
Identité
Dénomination
GIE RESSOURCES IMAGERIE MEDICALE - GIE RIM
SIREN (siège)
533 677 662
Date d'immatriculation au RNE
20/07/2011
Date de fin de la personne morale
19/07/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
59 RUE GEOFFROY ST HILAIRE 75005 PARIS 5 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Alves ANNE , MARIE
Nom d'usage
Rebelo
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Villemomble
Nom, Prénom(s)
Thabaut SIMON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Paris
Dénomination
J A C
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Dénomination
ALLIANCE IMAGERIE MEDICALE EN ABREGE "A I M"
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
C I G H
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
53367766200017
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La mise en commun et la gestion de moyens humains et matériels en vue d'optimiser l'exploitation de l'activité d'imagerie médicale.
Adresse
59 RUE 59 rue Geoffroy-Saint-Hilaire
75005 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011C0002916
Date d'ajout
23/06/2021
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17-06-2021 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. ARTICLE R. 123-129-1° DU CODE DE COMMERCE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011C0002912
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 12-12-2019 a prononcé : l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixe la date de cessation des paiements au 12-06-2018, désigne Mme Diane Otsetsui, en qualité de juge-commissaire et M. Olivier Lichy en qualité de juge-commissaire suppléant, désigne la Selarl Fides prise en la personne de Me Céline Perdriel-Vaissière 5 rue de Palestro 75002 Paris, en qualité de liquidateur.
Numéro d'observation
2011C0002911
Date d'ajout
31/10/2017
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
2011C0002910
Date d'ajout
28/07/2017
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).