Entreprise : SCI LA TIMARIERE - SIREN 533 457 552
Identité
(Entreprise radiée le 17/12/2021)
Dénomination
SCI LA TIMARIERE
SIREN (siège)
533 457 552
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2011
Date de fin de la personne morale
05/07/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
49500 EUR
Adresse du siège
LES QUATRE VENTS 79200 ADILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERBIER CATHERINE , PAULETTE , JOELLE
Nom d'usage
GUILLON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Gourgé
Nom, Prénom(s)
GERBIER NATHALIE , ELISABETH , FRANCINE
Nom d'usage
VERGNAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Saint-Aubin-le-Cloud
Nom, Prénom(s)
GERBIER PHILIPPE , ROBERT , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Moncoutant
Nom, Prénom(s)
GERBIER MARIE-CHRISTINE , RAYMONDE , JEANNE
Nom d'usage
MIGEON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Adilly
Nom, Prénom(s)
GERBIER FRANCIS , RENE , GILBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Saint-Aubin-le-Cloud
Nom, Prénom(s)
GERBIER PASCAL , DOMINIQUE , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
GRANDE BRETAGNE
Nom, Prénom(s)
GERBIER MARIE-CLAUDE , NICOLE , MARCELLE
Nom d'usage
THEBAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Viennay
Nom, Prénom(s)
GERBIER LAURENT , DANIEL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Parthenay
Nom, Prénom(s)
GERBIER GERARD , JACQUES , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Gourgé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/07/2011
Siret
53345755200016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Sans activité
Adresse
Les Quatre Vents
79200 , Adilly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10846
Date d'ajout
17/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/11/2021
Description
Dissolution à compter du 31/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2021, liquidateur : MIGEON né(e) GERBIER Marie-Christine Raymonde Jeanne, siège de la liquidation : Les Quatre Vents 79200 Adilly, parution de la publicité légale : LA CONCORDE paru le 11/11/2021
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/07/2011
Description
: Cette société s'est constituée sans activité.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).