Entreprise : PIC INVESTISSEMENTS - SIREN 533 457 479
Identité
Dénomination
PIC INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
533 457 479
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2011
Début d’activité
28/06/2011
Date de fin de la personne morale
06/07/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise d'intérêt et de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères. L'acquisition et la gestion d'une participation dans le capital de la société PIC (RCS MEAUX 510 952393) et/ou de toute société du Groupe PIC. L'animation du groupe. La réalisation de prestations de services et de conseils en matière administrative, juridique, comptable, financière, commerciale ou immobilière, au profit de ses filiales. Le placement et la gestion de ses liquidités.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
392632 EUR
Adresse du siège
6 RUE DES NONNETTES 77500 CHELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERMAN PIERRE , JOSEPH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ALEXANDRE TELLIER CONSULTING
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Les Mureaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/2011
Siret
53345747900020
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
La prise d'intérêt et de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères. L'acquisition et la gestion d'une participation dans le capital de la société PIC (RCS MEAUX 510 952393) et/ou de toute société du Groupe PIC. L'animation du groupe. La réalisation de prestations de services et de conseils en matière administrative, juridique, comptable, financière, commerciale ou immobilière, au profit de ses filiales. Le placement et la gestion de ses liquidités.
Autres Activités
La prise d'intérêt et de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères. L'acquisition et la gestion d'une participation dans le capital de la société PIC (RCS MEAUX 510 952393) et/ou de toute société du Groupe PIC. L'animation du groupe. La réalisation de prestations de services et de conseils en matière administrative, juridique, comptable, financière, commerciale ou immobilière, au profit de ses filiales. Le placement et la gestion de ses liquidités.
Adresse
6 RUE DES NONNETTES
77500 , CHELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2011
Siret
53345747900012
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
86 RUE DES PYRENEES
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B149989
Date d'ajout
26/07/2021
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Meaux SOUS LE NUMERO ---
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/07/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).