Entreprise : HOLDING SOLINA - SIREN 533 451 415
Identité
(Entreprise radiée le 23/12/2021)
Dénomination
HOLDING SOLINA
SIREN (siège)
533 451 415
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2011
Fermeture de l'établissement - 53345141500038
- Date d'effet de la fermeture : 19/12/2021
Fermeture de l'établissement - 53345141500012
- Date d'effet de la fermeture : 29/07/2011
Fermeture de l'établissement - 53345141500020
- Date d'effet de la fermeture : 27/06/2014
Date de fin de la personne morale
05/07/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
61418864 EUR
Adresse du siège
201 RUE DES ECOTAIS 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PA DU HINDRE III
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAZ BERTRAND
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
MARIEN NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
ALIPRANDI MARCO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1990
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
LEGUILLON GENEVIEVE
Nom d'usage
LEGUILLON-GEFFARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Plérin
Dénomination
AC2C
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Plérin
Dénomination
KPMG AUDIT NORMANDIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Hérouville-Saint-Clair Cedex
Dénomination
KPMG AUDIT OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes Cedex 3
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/07/2011
Siret
53345141500020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
201 RUE ZI DU POMMERET
35310 , BREAL-SOUS-MONTFORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PA DU HINDRE III
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/07/2011
Siret
53345141500038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
toutes opérations, pour son propre compte, d'achat de vente et de gestion de valeurs mobilières francaises et étrangères de toute entreprises, l'achat la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecté dans toutes sociétés ou entreprises crées et à créer pär tous moyens
Adresse
201 RUE d'Activité du Hindré III 201 Rue des Ecotais-Parc
35310 , Bréal-sous-Montfort - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PA DU HINDRE III
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2011
Siret
53345141500012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
121 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40070
Date d'ajout
23/12/2021
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à SOLINA CORPORATE, Rennes : 81414991 réalisée le 19/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/11/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 09/10/2021. Dénomination de l'associé unique : SOLINA CORPORATE, Rennes : 814149910. Journal d'annonces légales : actu.fr paru le 19/10/2021.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/09/2017
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination FINANCIERE SAVENA Forme juridique SAS Siège social PA du Hindré III, 201 avenue des Ecotais 35310 BREAL SOUS MONTFORT Rcs 494 945 447 Rcs Rennes
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).