Entreprise : LEA INVEST - SIREN 533 357 208
Identité
Dénomination
LEA INVEST
SIREN (siège)
533 357 208
Date d'immatriculation au RNE
04/07/2011
Début d’activité
16/05/2011
Date de fin de la personne morale
03/07/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété , l'adminstration et l'exploitation par bail , location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
7 PL VENDOME 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Naudon LEA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2000
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Naudon SERGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/05/2011
Siret
53335720800024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété , l'adminstration et l'exploitation par bail , location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Autres Activités
La propriété , l'adminstration et l'exploitation par bail , location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Adresse
7 PL VENDOME
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/05/2011
Siret
53335720800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
67 AV DU MARECHAL JOFFRE
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/02/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 04/02/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201500308, date de cessation des paiements le 21/01/2015, et a désigné : juge commissaire M. Guy Elmalek liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/07/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).