Entreprise : INGEP - SIREN 533 265 443
Identité
(Entreprise radiée le 26/07/2024)
Dénomination
INGEP
SIREN (siège)
533 265 443
Date d'immatriculation au RNE
29/06/2011
Fermeture de l'établissement - 53326544300028
- Date d'effet de la fermeture : 26/07/2024
Fermeture de l'établissement - 53326544300010
- Date d'effet de la fermeture : 05/08/2019
Date de fin de la personne morale
28/06/2110
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
13 RUE DU MOULIN 02220 SERCHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BINET SERGE , FERNAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Serches
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/07/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/08/2019
Siret
53326544300028
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Bureau d'études dans le domaine de l'électricité ; Étude de projets et de prix, contrôle d'exécution des chantiers
Adresse
13 RUE DU MOULIN
02220 , SERCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/08/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/05/2011
Siret
53326544300010
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
3 RUE DES JONCS
77165 , SAINT-SOUPPLETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
26/07/2024
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
26/07/2024
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 25/07/2024
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
25/01/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de SOISSONS a prononcé, en date du 25/01/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2024/17, date de cessation des paiements le 25/07/2022, et a désigné Monsieur Michel DAVID : Juge Commissaire, liquidateur SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL en la personne de Maître Sylvie DUVAL Av du President Salvador Allende 77100 Meaux. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/09/2019
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 13 Rue du Moulin 02220 Serches RC SOISSONS LE 05-08-2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/09/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).