Entreprise : FINANCIERE FURNOSEM - SIREN 533 261 632
Identité
(Entreprise radiée le 10/11/2020)
Dénomination
FINANCIERE FURNOSEM
SIREN (siège)
533 261 632
Date d'immatriculation au RNE
30/11/2012
Fermeture de l'établissement - 53326163200020
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2020
Fermeture de l'établissement - 53326163200012
- Date d'effet de la fermeture : 08/11/2012
Date de fin de la personne morale
29/11/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7670000 EUR
Adresse du siège
25 QUAI DE L'INDUSTRIE 91200 ATHIS-MONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
25 A 27
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECLERCQ PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GROUPE FURNOTEL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vincennes
Dénomination
FIDENT.AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
LEGOUX & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PREJEAN AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINANCIERE FURNOTEL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Athis-Mons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/06/2011
Siret
53326163200012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
13 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/06/2011
Siret
53326163200020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans des sociétés par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autre prestation de services, au profit d'entreprises en matière de gestion administrative, comptable, financière, informatique et commerciale, exploitation de brevets et marques.
Adresse
25 QUAI 25-27 Quai de l'Industrie
91200 , Athis-Mons - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
25 A 27
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/09/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 24/08/2020 Dénomination de l'associé unique : GROUPE FURNOTEL (RCS EVRY 810 825 547) Journal d'annonces légales : Le Parisien en date du 31/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
30/11/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).