Entreprise : GROUPE SVP - SIREN 533 173 373
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2018)
Dénomination
GROUPE SVP
SIREN (siège)
533 173 373
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2011
Date de fin de la personne morale
17/10/2110
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
31591844 EUR
Adresse du siège
3 RUE PAULIN TALABOT 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAILLANT PAUL-EVARISTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Paris
Dénomination
M.B.V. ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KERUDYS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Ouen
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/2011
Siret
53317337300010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
100 BD DU MONTPARNASSE
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/06/2011
Siret
53317337300036
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation, acquisition de fonds de commerce, acquisition, détention, cession de toutes valeurs mobilières et de toutes participations directes ou indirectes, dans le capital de sociétés françaises et étrangères de toutes natures, gestion desdites participations et administration des entreprises, toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autre, tant au profit et à destination des sociétés et entreprises liées à la Société que de tiers, administration générale juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines au profit des sociétés et entreprises liées à la Société.
Adresse
3 RUE 3 Rue Paulin Talabot
93400 , Saint-Ouen - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/2011
Siret
53317337300028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
70 RUE DES ROSIERS
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13630
Date d'ajout
08/03/2018
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine 23/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13629
Date d'ajout
08/03/2018
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil La société KERUDYS, SAS 3 rue Paulin Talabot 93400 SAINT OUEN, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 821 548 013, en sa qualité d'associée unique, Les Petites Affiches du 23/01/2018 A compter du 22/01/2018
Numéro d'observation
53585
Date d'ajout
18/10/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Date d'effet le 09/09/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).