Entreprise : EUROTRANS NETWORK SERVICES - SIREN 533 071 965
Identité
Dénomination
EUROTRANS NETWORK SERVICES
SIREN (siège)
533 071 965
Date d'immatriculation au RNE
15/06/2011
Date de fin de la personne morale
14/06/2110
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
PL LEROUX DE FAUQUEMONT 59000 LILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT FLUVIAL-BAT. F, N 75
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUEGUE THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Mons-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
DONGMO ZEUKENG FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Mons en Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/10/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/06/2011
Siret
53307196500016
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports routiers : Transports de marchandises pour le compte d'autrui. Transports routiers : Location de véhicules pour le transport routier de marchandises.
Adresse
PL place Leroux de Fauquemont Port Fluvial Bât F-N°75
59000 , Lille - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT FLUVIAL-BAT. F, N 75
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
17/10/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 17/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/06/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 21-06-2016 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2016/210 désigne comme liquidateur : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de Maître DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 CROIX met fin a la mission de l'administrateur : ELRL AJJIS prise en la personne de Maître LABIS Vincent à la fin de l'activité et autorise le maintien de l'activité jusqu'au 30-06-2016
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/03/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 29/02/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016/210 date de cessation des paiements le 01/09/2014, administrateur : ELRL AJJIS prise en la personne de Me LABIS Vincent 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de Maître DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 CROIX, et a ouvert une période d'observation expirant le 29/08/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/06/2011
Description
Publication légale : La Gazette du 17.06.2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).