Entreprise : DIANE INDUSTRIES - SIREN 533 071 304
Identité
Dénomination
DIANE INDUSTRIES
SIREN (siège)
533 071 304
Date d'immatriculation au RNE
21/06/2011
Début d’activité
09/06/2011
Date de fin de la personne morale
20/06/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Réalisation et négoce de tous systèmes, matériels et produits métalliques ou non métalliques destinés à tous domaines d'activité et toutes prestations de services y afférentes.
Code APE
2893Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Capital social
2325375 EUR
Adresse du siège
8 RUE VOLTAIRE 02000 LAON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Devillers HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Lambres Lez Douai
Dénomination
ORIGAN DEVELOPPEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Laon
Dénomination
CABINET AUDIT ET CONSEILS JC GRAUX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bruay-la-Buissière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/06/2011
Siret
53307130400018
Nom commercial
DIANE INDUSTRIES
Code APE
2893Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Réalisation et négoce de tous systèmes, matériels et produits métalliques ou non métalliques destinés à tous domaines d'activité et toutes prestations de services y afférentes.
Adresse
8 RUE VOLTAIRE
02000 , LAON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
22/06/2020
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 12/06/2020 NOMMANT Monsieur . Christian OLIVIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
13/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 13-12-2019 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2019/6344 désigne liquidateur SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTINnom du juge-commissaire Madame Christiane FENDT met fin a la mission de l'administrateur SELARL V & V en la personne de Maître Stéphane VERMUE. Met fin à la période d'observation .
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
06/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 06/09/2019 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
05/07/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé en date du 05/07/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019/6344 date de cessation des paiements le 04/07/2019, et a désigné juge commissaire : Madame Christiane FENDT, administrateur : SELARL V & V en la personne de Maître Stéphane VERMUE 35, rue Victor Bach 02100 SAINT-QUENTIN, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN, et a ouvert une période d'observation expirant le 05/01/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
08/08/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).