Entreprise : TECH VET ANJOU - SIREN 533 052 460
Identité
(Entreprise radiée le 29/06/2020)
Dénomination
TECH VET ANJOU
Sigle
TVA
SIREN (siège)
533 052 460
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
1 B AV DU GENERAL LECLERC 49700 DOUE-EN-ANJOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Doue-la-Fontaine
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SENAN ERWAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Les Hauts-d'Anjou
Nom, Prénom(s)
CARDOEN JEAN-MARIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY
Nom, Prénom(s)
GACHET CHRISTOPHE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Gennes-Val de Loire
Nom, Prénom(s)
PAUL BENOIT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Vezins
Nom, Prénom(s)
MERMOD JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
BRACHET GUILLAUME
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Saint-Philbert-du-Peuple
Nom, Prénom(s)
SCHMIT PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
DOUE-EN-ANJOU
Nom, Prénom(s)
VALO HERVE
Qualité
Membre, Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Beaufort-en-Anjou
Nom, Prénom(s)
TRULLARD FREDERIC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
TERRANJOU
Nom, Prénom(s)
BOUT MARIAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Saint-Paul-du-Bois
Nom, Prénom(s)
MORILLON BRUNO
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Le vieil bauge
Nom, Prénom(s)
BALLERIE FRANCOIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
THERVILLE-TONDREAU GERALD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
LES HAUTS-D'ANJOU
Nom, Prénom(s)
DROUIN JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Lys-Haut-Layon
Nom, Prénom(s)
BOURGINE JEAN-LUC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
CHEVAL CYRIL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Ecouflant
Nom, Prénom(s)
DE BUYSSCHER XAVIER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY
Dénomination
SCP SYLVAIN GABILLARD, CHRISTOPHE GACHET ET PIERRE SCHMIT
Qualité
Membre
Commune de résidence
DOUE-EN-ANJOU
Dénomination
BOUGARD-TUAUDEN
Qualité
Membre
Commune de résidence
Allonnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/06/2011
Siret
53305246000011
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise à disposition de ses membres de services communs, en moyen et en personnel, nécessaires à leur activité et la passation de contrats de prestations de services
Adresse
1 B AV 1bis avenue du Général Leclerc
49700 , DOUE-EN-ANJOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Doue-la-Fontaine
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8622
Date d'ajout
29/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/02/2020
Description
Dissolution à compter du 17/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 17/12/2019, liquidateur : SCHMIT Pierre, siège de la liquidation : 1bis Avenue du Général Leclerc Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou,
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).