Entreprise : SCCV BROGNOS - SIREN 533 038 022
Identité
(Entreprise radiée le 23/11/2023)
Dénomination
SCCV BROGNOS
SIREN (siège)
533 038 022
Date d'immatriculation au RNE
21/06/2011
Fermeture de l'établissement - 53303802200034
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2023
Fermeture de l'établissement - 53303802200018
- Date d'effet de la fermeture : 03/12/2015
Fermeture de l'établissement - 53303802200026
- Date d'effet de la fermeture : 09/04/2018
Date de fin de la personne morale
20/06/2110
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE CHAMPAGNE 69130 ECULLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT A - ALLEE 2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GROS OLIVIER , MARIE-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Écully
Nom, Prénom(s)
GROS BERTRAND , MARIE , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Bonlieu-sur-Roubion
Nom, Prénom(s)
GROS LORELLEN , MARIE , CHRISTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1988
Commune de résidence
Fontaines-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
GROS VIRGINIE , MARIE , AGNES
Nom d'usage
GENTIL-PERRET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
Francheville
Nom, Prénom(s)
GROS SEBASTIEN , MARIE , GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1989
Commune de résidence
Écully
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2011
Siret
53303802200018
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
8 RUE DES GOUVERNEURS
17410 , SAINT-MARTIN-DE-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2011
Siret
53303802200026
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
28 RUE DE L'EGLISE
17580 , LE BOIS-PLAGE-EN-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/04/2018
Siret
53303802200034
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un terrain à bâtir ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes dudit terrain, aménagement et construction sur ce terrain de 11 garages et trois places de parking, vente de l'immeuble ou des immeubles construits à tous tiers sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions, obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts et constitution des garanties y relatives.
Adresse
1 RTE 1 Route de Champagne
69130 , Écully - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bâtiment A - Allée 2
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/077446
Date d'ajout
27/09/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 27/07/2022 - Siège de la liquidation : 1 Route de Champagne Bâtiment A - Allée 2 69130 ECULLY - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 09/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5211
Date d'ajout
26/06/2018
Description
Radiation du RCS le 26/06/2018 avec effet au 09/04/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon par suite du transfert du siege social 28 Rue de l'Eglise 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE au 1 Route de C hampagne Bâtiment A - Allée 2 69130 ECULLY à compter du 09/04/2018 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon le 14/06/2018 sous le numéro A2018/016385)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).