Entreprise : SCI LE GALLAND - SIREN 533 033 247
Identité
(Entreprise radiée le 03/06/2021)
Dénomination
SCI LE GALLAND
SIREN (siège)
533 033 247
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2011
Fermeture de l'établissement - 53303324700016
- Date d'effet de la fermeture : 03/09/2019
Fermeture de l'établissement - 53303324700024
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2020
Date de fin de la personne morale
16/06/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
800 EUR
Adresse du siège
11 RUE DU CHAROLAIS 49300 CHOLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANDAIS BRUNO , JEAN-MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
La Tranche-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
LE GALLOU ANNE-YVONNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Cholet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
53303324700024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE DU CHAROLAIS
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
53303324700016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
5 RUE MALHERBE
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14673
Date d'ajout
03/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21715
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/06/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Dissolution à compter du 01/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/06/2020, liquidateur : LANDAIS Bruno, Jean-Marc, siège de la liquidation : 16 Square DU DOCTEUR SOURICE 49300 Cholet, parution de la publicité légale : L'Anjou Agricole en date du 11/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).