Entreprise : AUDIENCE LABS - SIREN 533 030 698
Identité
Dénomination
AUDIENCE LABS
SIREN (siège)
533 030 698
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2014
Début d’activité
28/02/2014
Date de fin de la personne morale
25/03/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Edition de logiciels et d'applications, organisme de formation continue pour adultes.
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Capital social
3309875 EUR
Adresse du siège
2 PL LOUIS PRADEL 69001 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERBAR SALIM
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
BABOT LIONEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vénissieux
Nom, Prénom(s)
LABIOD HAKIM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
DIEUZE NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Flourens
Nom, Prénom(s)
GHARBI ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GEIJO ALEXANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Granada
Dénomination
ROCHE & CIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/02/2014
Siret
53303069800013
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
2 PL LOUIS PRADEL
69001 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/066564
Date d'ajout
29/08/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29/08/2023 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS immeuble l'europe 62 rue de Bonnel 69003 Lyon. Date de cessation des paiements : 12/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B190924
Date d'ajout
31/03/2014
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE LYON SOUS LE NUMERO 2014B01803
Numéro d'observation
2013B190921
Date d'ajout
09/10/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).