Entreprise : SCI SAINT-CIERGE - SIREN 532 979 010
Identité
(Entreprise radiée le 15/05/2017)
Dénomination
SCI SAINT-CIERGE
SIREN (siège)
532 979 010
Date d'immatriculation au RNE
20/11/2015
Date de fin de la personne morale
19/11/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LD LA LAYE 01100 ARBENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SPECTE THOMAS , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1991
Commune de résidence
Créteil
Nom, Prénom(s)
MAURIN LESLIE , DOMINIQUE
Nom d'usage
BERNAUD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
MAURIN RAFAELE , MARIE
Nom d'usage
VAZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
SYLUMIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Lieusaint
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2011
Siret
53297901000016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
15 RUE SAINT EXUPERY
01100 , OYONNAX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/10/2015
Siret
53297901000032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD LA LAYE
01100 , ARBENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2013
Siret
53297901000024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
30 CRS ALBERT THOMAS
69008 , LYON 8EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5091
Date d'ajout
15/05/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2016 Liquidateur : Mme BERNAUD Leslie Dominique Le siège de la liquidation est fixé à : 54 rue Pierre Bourgeois 69300 Caluire et cuire Journal d'annonces légales : LE PROGRES en date du 15/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5092
Date d'ajout
15/05/2017
Description
Radiation du RCS le 15/05/2017 avec effet au 31/12/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).