Entreprise : AZTEQUE GROUP - SIREN 532 932 084
Identité
Dénomination
AZTEQUE GROUP
SIREN (siège)
532 932 084
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2011
Date de fin de la personne morale
13/06/2110
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
3 AV NICOLAS CONTE 28000 CHARTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT REGIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Chartres
Nom, Prénom(s)
VANDERGUCHT JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
FERTE MACE (LA)
Dénomination
FITECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Laval cedex 09
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2013
Siret
53293208400033
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
3 AV NICOLAS CONTE
28000 , CHARTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/05/2011
Siret
53293208400017
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
13 RUE DU GRAND FAUBOURG
28000 , CHARTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/2012
Siret
53293208400025
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
7 AV DU GENERAL DE GAULLE
28190 , COURVILLE-SUR-EURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
943
Date d'ajout
05/02/2016
Description
Cessation d'activité à compter du 15/01/2016 Dissolution amiable de la société à compter du 15/01/2016 Liquidateur : LAMBERT Régis Le siège de la liquidation est fixé à : 3 avenue Nicolas Conté 28000 Chartres Journal d'annonces légales : L'ECHO DE BROU en date du 23/12/2015
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).