Entreprise : MUTUAL'IR 104 - SIREN 532 847 589
Identité
Dénomination
MUTUAL'IR 104
SIREN (siège)
532 847 589
Date d'immatriculation au RNE
24/06/2011
Début d’activité
01/05/2011
Date de fin de la personne morale
23/06/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
Acquisition, location et exploitation directe ou indirecte, de tous matériels destinés a des entreprises situées dans les dom-tom, appartenant aux secteurs entrant notamment dans le cadre des activités régies par l'article 199 Undecies B du Cgi
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
93500 EUR
Adresse du siège
RUE DU GENERAL LAMBERT 97436 SAINT-LEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE ELXA NO 313 E
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DRAETHER ERIC , SERGE , CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
ST GILLES LES BAINS
Dénomination
FINANC'ILE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Leu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2011
Siret
53284758900019
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Acquisition, location et exploitation directe ou indirecte, de tous matériels destinés a des entreprises situées dans les dom-tom, appartenant aux secteurs entrant notamment dans le cadre des activités régies par l'article 199 Undecies B du Cgi
Autres Activités
Acquisition, location et exploitation directe ou indirecte, de tous matériels destinés a des entreprises situées dans les dom-tom, appartenant aux secteurs entrant notamment dans le cadre des activités régies par l'article 199 Undecies B du Cgi
Adresse
RUE DU GENERAL LAMBERT
97436 , SAINT-LEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE ELXA NO 313 E
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1900
Date d'ajout
07/05/2012
Description
Augmentation de capital à compter du 30/12/2011 Ancien : 20 EUR Nouveau : 93500 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2011 : Nouveau : EL BAZ Armand, Thierry, Associé Société Civile Nouveau : KOELLSCH Marc, Rêne, Associé Société Civile Nouveau : LAROCHE Cédric, Associé Société Civile Nouveau : COUSSEAU Patrice, Gerard, Edmond, Marie, Associé Société Civile Nouveau : RIOLI Christophe, Associé Société Civile Nouveau : LEFEVRE Pascal, Jean-Christian, Associé Société Civile Nouveau : DUPONT Corinne, Associé Société Civile Nouveau : DE TAPPIE Hugues, Marie, Jean-François, Associé Société Civile Nouveau : GUITTON David, Lucien, Associé Société Civile Nouveau : RIVIERE Bernard, Jean, Associé Société Civile Nouveau : CHAZALON Philippe, Jacques, Marie, Associé Société Civile Nouveau : POUSSOT Denis, Alain, Marie, Associé Société Civile Nouveau : MOUSSEAU Pierre, Joseph, Germain, Associé Société Civile Nouveau : DOMITROVIC Jean-Michel, André, Mathias, Joseph, Associé Société Civile Nouveau : FAVRE Olivier, Associé Société Civile Nouveau : LEPELLETIER Christian, Alphonse, Benoit, Dominique, Associé Société Civile Nouveau : DAHMANI Noura, Associé Société Civile Nouveau : LABOURDETTE Mercedes, Maria, Inès, Associé Société Civile Nouveau : SOULIER Jacky, Marc, Associé Société Civile Nouveau : LE NENAON Guillemette, Michelle, Jeanne, Associé Société Civile Nouveau : ALBERTINI Marie-Thérèse, Associé Société Civile Nouveau : HADDAD Elie-Georges, Associé Société Civile Nouveau : LECLERCQ Xavier, Pierre, Associé Société Civile Nouveau : DELCOMBEL Olivier, Alain, Michel, Associé Société Civile Nouveau : CHIAH Abdelhakim, Associé Société Civile Nouveau : KANAAN Marc, Kabalan, Associé Société Civile Nouveau : LUCCHINI Jean-Louis, Marcel, Arthur, Associé Société Civile Nouveau : TOUMAZET Christophe, Laurent, Jean-Claude, Associé Société Civile Nouveau : BARTHELEMY Marie-Christine, Annick, Aline, Associé Société Civile Nouveau : DUFILHO André, Marie, Associé Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).