Entreprise : EXPERTISE-CONSEIL-MEDIATION - SIREN 532 816 089
Identité
(Entreprise radiée le 21/06/2022)
Dénomination
EXPERTISE-CONSEIL-MEDIATION
Sigle
ECM
SIREN (siège)
532 816 089
Date d'immatriculation au RNE
08/06/2011
Fermeture de l'établissement - 53281608900017
- Date d'effet de la fermeture : 29/06/2021
Date de fin de la personne morale
07/06/2110
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
64 CHE DE LA COTE DE BISSY 73000 CHAMBERY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALLEIX THIERRY
Qualité
Membre, Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Saint-Saturnin
Nom, Prénom(s)
TULOUP MARC , MAURICE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Chenay-le-Châtel
Nom, Prénom(s)
FELDHAHN JUANITA , RUTH
Nom d'usage
ARNAUD
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
GABELLE BERNARD , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Bougé-Chambalud
Nom, Prénom(s)
LOUDOT JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Étrigny
Nom, Prénom(s)
LELIEVRE OLIVIER , GUY , MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Parves et Nattages
Nom, Prénom(s)
MAENHOUT JEAN , JOSEPH , RAYMOND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Luthenay-Uxeloup
Nom, Prénom(s)
CHAPELIER BRUNO , ALBERT , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Sancergues
Nom, Prénom(s)
GEOFFROY DOMINIQUE , DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Vichy
Nom, Prénom(s)
JOURDIER VINCENT , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Cronat
Nom, Prénom(s)
ARNAUD MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Chambéry
Dénomination
CABINET VINCENT JOURDIER EXPERTISES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Cronat
Dénomination
G & T Expertise et Conseil
Qualité
Membre
Commune de résidence
Vichy
Dénomination
SCP CHAPELIER-RHIT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Bourges
Dénomination
MARC TULOUP EXPERTISES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Chenay-le-Châtel
Dénomination
Michel ARNAUD Expertises SARL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Chambéry
Dénomination
GABELLE Bernard Expertise
Qualité
Membre
Commune de résidence
Bougé-Chambalud
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
53281608900017
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Promotion, organisation en commun de l'activité des membres en vue du développement et de l'amélioration des activités d'expertise (dans le but de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres et d'améliorer ou d'accroitre les résultats de cette activité)
Adresse
64 CHE 64 Chemin de la Côte de Bissy Chez M. Michel ARNAUD
73000 , Chambéry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11685
Date d'ajout
21/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 29/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/08/2021
Description
Dissolution à compter du 29/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/06/2021, liquidateurs : GABELLE Bernard Henri, TULOUP Marc Maurice Marie, siège de la liquidation : Chez M. Michel ARNAUD 64 Chemin de la Côte de Bissy 73000 Chambéry.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).