Entreprise : SCI SOPHYO - SIREN 532 770 534
Identité
(Entreprise radiée le 24/11/2021)
Dénomination
SCI SOPHYO
SIREN (siège)
532 770 534
Date d'immatriculation au RNE
05/01/2017
Date de fin de la personne morale
04/01/2110
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
350000 EUR
Adresse du siège
57 QUAI GEORGES GORSE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUREL DE SAINT PERN SOPHIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1989
Commune de résidence
Bagneux
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE PIERRE , DANIEL , JEAN-LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1988
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
GOUREL DE SAINT PERN YOANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1995
Commune de résidence
Herblay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2011
Siret
53277053400024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notament des lots 12004 et 12234 de la copropriété de l'immeuble sis 57 quai Georges Gorse 92100 Boulogne Billancourt.
Adresse
57 QUAI 57 Quai Georges Gorse
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2011
Siret
53277053400016
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
52 AV DU GENERAL LECLERC
95220 , HERBLAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
117568
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/12/2020
Description
Dissolution à compter du 15/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/12/2020, liquidateur : GOUREL DE SAINT PERN Sophie, siège de la liquidation : 7 rue Assia Djebar 92220 Bagneux, parution de la publicité légale : Journal Spécial des Sociétés en date du 30/12/2020
Numéro d'observation
76329
Date d'ajout
05/01/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).