Entreprise : FINANCIERE CYCLOPE - SIREN 532 712 130
Identité
(Entreprise radiée le 14/04/2022)
Dénomination
FINANCIERE CYCLOPE
SIREN (siège)
532 712 130
Date d'immatriculation au RNE
22/11/2011
Date de fin de la personne morale
21/11/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
23776488 EUR
Adresse du siège
21 RUE LA PEROUSE 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Chermette BRUNO , ANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Vaugneray
Nom, Prénom(s)
Demesse BERTRAND , MICHEL , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Vincennes
Dénomination
BRIDGEPOINT PORTFOLIO SERVICES - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KPMG S.A - SOCIETE ANONYME
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Dénomination
FCN - SOCIETE ANONYME
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bezannes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/2011
Siret
53271213000014
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
47 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/05/2011
Siret
53271213000030
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la souscription et la gestion de tous titres, la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières ou mobilières, toutes prestations de service en matières administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.
Adresse
21 RUE 21 rue La Pérouse
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/2011
Siret
53271213000022
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
15 RUE GEORGES BESSE
92160 , ANTONY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B2182521
Date d'ajout
14/04/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019B2182510
Date d'ajout
22/02/2022
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 18-02-2022
Numéro d'observation
2019B2182511
Date d'ajout
22/02/2022
Description
Associé unique : Financière Ouranos - 509 493 904 RCS PARIS
Numéro d'observation
46415
Date d'ajout
19/08/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS
Numéro d'observation
2019B218251
Date d'ajout
07/08/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
70772
Date d'ajout
19/07/2018
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 20 juin 2018
Numéro d'observation
22776
Date d'ajout
22/11/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).