Entreprise : LA VALETTE INVESTMENTS - SIREN 532 649 431
Identité
(Entreprise radiée le 17/06/2022)
Dénomination
LA VALETTE INVESTMENTS
SIREN (siège)
532 649 431
Date d'immatriculation au RNE
13/09/2011
Date de fin de la personne morale
12/09/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Capital social
37500 EUR
Adresse du siège
12 RUE FRANCOIS PONSARD 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Duchemin de Vaubernier BRUNO , TOUSSAINT , FABRICE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Boula de Mareuil ANTOINE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Bougnoux PAUL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Delmon PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Alexandre VERONIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SMART MANAGEMENT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AMH
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Bry-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/08/2011
Siret
53264943100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations, d'intérêts, de titres, directement ou indirectement, par l'acquisition, la location, l'achat ou le prêt de parts sociales, actions, propriétés, usufruit ou titres de sociétés, associations ou structures assimilées ou d'actifs liés directement ou indirectement au secteur immobilier.
Adresse
12 RUE 12 rue François Ponsard
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B190365
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B190363
Date d'ajout
15/03/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).