Entreprise : GIE 21 - SIREN 532 561 602
Identité
(Entreprise radiée le 25/11/2022)
Dénomination
GIE 21
SIREN (siège)
532 561 602
Date d'immatriculation au RNE
27/05/2011
Date de fin de la personne morale
26/05/2110
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
488 CRS DE GRAY 21850 SAINT-APOLLINAIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLINIQUE VETERINAIRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PADAY MARC , PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Messanges
Nom, Prénom(s)
BOITEUX PHILIPPE , HENRI , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Veilly
Nom, Prénom(s)
JACQUIOT ROMAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
LEGROUX JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Talant
Nom, Prénom(s)
KOEL NATHALIE , MARIE-YVONNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
TERRIER ANNE-PASCALE , FERNANDE
Nom d'usage
FINELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Norges-la-Ville
Nom, Prénom(s)
CORDIER ETIENNE , JEAN-NOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Losne
Nom, Prénom(s)
WOLF ANNE-CECILE , NATHALIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Chevigny-Saint-Sauveur
Nom, Prénom(s)
BELLOCQ PATRICE , JEAN , VICTOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Montot
Nom, Prénom(s)
JULE SYLVIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Perrigny-les-Dijon
Nom, Prénom(s)
MAROT SOPHIE , LAURENCE , HENRIETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Flavignerot
Nom, Prénom(s)
FINELLE MARC , DANIEL , JEAN-LOUIS
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Norges-la-Ville
Nom, Prénom(s)
BERTHOD CHRISTIAN , MARCEL , CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Orgeux
Nom, Prénom(s)
FURIC FRANCK , JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
PROUTEAU AUDE , BARBARA , NATHALIE , KATHRIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Pouilly-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
DESTANNES ELEONORE , LUCILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1989
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
BLONDAUX STEPHANE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Seurre
Nom, Prénom(s)
LANGLADE PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Puligny montrachet
Nom, Prénom(s)
PONNELLE AUDE , FRANCOISE
Nom d'usage
BREBAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Beaune
Nom, Prénom(s)
THIEBAUT MAXIME , FRANCOIS , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Aiserey
Nom, Prénom(s)
MONTAGNON PHILIPPE , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Levernois
Nom, Prénom(s)
MARBACH ARNAUD , JEAN-PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Genlis
Nom, Prénom(s)
MEVEL MAGALI , ODETTE , EDWIGE
Nom d'usage
MARBACH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Genlis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
53256160200014
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Centrale de référencement
Adresse
488 CRS 488 cours de Gray
21850 , Saint-Apollinaire - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Clinique Vétérinaire
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/11/2022
Description
Dissolution à compter du 29/09/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/09/2022, siège de la liquidation : Clinique Vétérinaire 488 Cours de Gray 21850 Saint-Apollinaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22380
Date d'ajout
25/11/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).