Entreprise : FIGEST - SIREN 532 515 160
Identité
Dénomination
FIGEST
SIREN (siège)
532 515 160
Date d'immatriculation au RNE
09/07/2021
Début d’activité
01/07/2021
Date de fin de la personne morale
08/07/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières, prise de participations, gestion, contrôle et direction de ces participations, prestations de services, toutes opérations mobilières et immobilières.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
10100000 EUR
Adresse du siège
116 RUE DE LA TREVARESSE 13610 SAINT-ESTEVE-JANSON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES VERGERAS
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
BACONNIER ERIC
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
BACONNIER CHLOE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Bidart
Nom, Prénom(s)
BACONNIER TAHNIE
Qualité
Président de SAS, Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Éguilles
Nom, Prénom(s)
BACONNIER HUGO
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
BERARD FREDERIC , DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Martigues
Nom, Prénom(s)
FRENOUX STEPHANE , ALAIN , PHILIPPE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
EXPERT & AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Rémy-de-Provence
Dénomination
SYNTHESE REVISION EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille 8e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2021
Siret
53251516000036
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières, prises de participations, gestion, contrôle et direction de ces participations, prestations de services, toutes opérations mobilières et immobilières.
Adresse
116 RUE DE LA TREVARESSE
13610 , SAINT-ESTEVE-JANSON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES VERGERAS
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/05/2011
Siret
53251516000028
Nom commercial
ALPES V.O.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières, prise de participations, gestion, contrôle et direction de ces participations, prestations de services, toutes opérations mobilières et immobilières.
Adresse
3 RUE IVAN WILHELM
05000 , GAP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MICROPOLIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/05/2011
Siret
53251516000010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
12 CHE DE LARETON
05000 , GAP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/006034
Date d'ajout
03/09/2021
Description
Radiation en date du 03/09/2021 par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du Tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 31/08/2021
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).