Entreprise : CFBL - SIREN 532 515 061
Identité
Dénomination
CFBL
SIREN (siège)
532 515 061
Date d'immatriculation au RNE
26/05/2011
Début d’activité
04/05/2011
Date de fin de la personne morale
25/05/2110
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2014
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition, de parts ou d'actions, souscription, apport, ou autrement, la gestion et la disposition de ses participations.L'assistance aux sociétés de son groupe dans les domaines commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finance, négociation, le conseil aux entreprises.L'acquisition, la gestion, l'administration, la mise en valeur, la transformation, la location de tous immeubles ou biens immobiliers. La constitution et l'émission de garanties au profit de toute société de son groupe ou dans le cadre de l'activité normale de toutes sociétés de son groupe.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE LESDIGUIERES 75004 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Berthet-Beaufils JEAN-PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DUPLA PARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
C.G EXPERTISE ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/05/2011
Siret
53251506100010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition, de parts ou d'actions, souscription, apport, ou autrement, la gestion et la disposition de ses participations. L'assistance aux sociétés de son groupe dans les domaines commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finance, négociation, le conseil aux entreprises.L'acquisition, la gestion, l'administration, la mise en valeur, la transformation, la location de tous immeubles ou biens immobiliers. La constitution et l'émission de garanties au profit de toute société de son groupe ou dans le cadre de l'activité normale de toutes sociétés de son groupe.
Adresse
7 RUE DE LESDIGUIERES
75004 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2011B1190911
Date d'ajout
09/12/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 09/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B119099
Date d'ajout
20/04/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 17/04/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202000762, date de cessation des paiements le 16/03/2020, et a désigné M. Alain Fauqueur : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).