Entreprise : SCI BM FONCIERE - SIREN 532 495 595
Identité
Dénomination
SCI BM FONCIERE
SIREN (siège)
532 495 595
Date d'immatriculation au RNE
20/05/2011
Début d’activité
27/02/2018
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement d 'un ensemble immobilier situe 59500 DOUAI 26 rue de la mairie dont la société entend devenir proprietaire et en vue d'en faciliter la gestion et la transmission et afin d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas de l 'indivision . la société peu accorder au profit de tiers ou d'associés sa caution hypothécaire sur les biens composant son patrimoine.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
8 PL JEAN JAURES 62300 LENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLA LHASSAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Oignies
Nom, Prénom(s)
MOUAOUIA SLIMANE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Douai
Dénomination
GBI - GROUPE BELLA INVESTISSEMENT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Oignies
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/02/2018
Siret
53249559500029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement d 'un ensemble immobilier situe 59500 DOUAI 26 rue de la mairie dont la société entend devenir proprietaire et en vue d'en faciliter la gestion et la transmission et afin d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas de l 'indivision . la société peu accorder au profit de tiers ou d'associés sa caution hypothécaire sur les biens composant son patrimoine.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement d 'un ensemble immobilier situe 59500 DOUAI 26 rue de la mairie dont la société entend devenir proprietaire et en vue d'en faciliter la gestion et la transmission et afin d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas de l 'indivision . la société peu accorder au profit de tiers ou d'associés sa caution hypothécaire sur les biens composant son patrimoine.
Adresse
8 PL JEAN JAURES
62300 , LENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/2011
Siret
53249559500011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1234 RUE MAURICE RAVEL
59182 , MONTIGNY-EN-OSTREVENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2963
Date d'ajout
31/05/2019
Description
Radiation du RCS le 31/05/2019 avec effet au 27/02/2018 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tc d'Arras par suite de transfert du ss à/c du 27/02/2018 du 1234 rue Maurice Ravel 59182 Montigny-en-Ostrevent au 8place Jean Jaurès 62300 LENS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1158
Date d'ajout
27/02/2012
Description
Modification relative aux associés à compter du 31/12/2011 : Modifié : BELLA Lhassan, Gérant (e) Associé Société Civile devient Gérant(e) Partant : BELLA Yamina, Associé Société Civile Nouveau : SARL GBF, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).