Entreprise : ASSOR - SIREN 532 487 246
Identité
Dénomination
ASSOR
SIREN (siège)
532 487 246
Date d'immatriculation au RNE
20/05/2011
Début d’activité
01/04/2011
Date de fin de la personne morale
19/05/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
GEIE, Groupement européen d'intérêt économique
Activités principales de l’objet social
Développer l'activité économique de ses membres en favorisant la collaboration entre ces derniers et accroître les résultats liés à leur activité respective en leur permettant de bénéficier de prestations de services spécifiques et d'audits (les "Prestations") rendues par les services administratif, financier, juridique et informatique (les "Services Opérationnels), de mutualiser les coûts liés au fonctionnement et à l'emploi du personnel salarié des services opérationnels, lesquels sont employés par le groupement à compter de son immatriculation au registre du commerce de l'Etat dans lequel se situe son siège, d'organiser l'activité de ses membres dans le domaine de la gestion de sinistres garantis par des contrats d'assurances Iard et Vie, notamment par la mise en place et la gestion de tous services communs aux membres
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Adresse du siège
45 RUE CORTAMBERT 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ASSOR
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ASSOR HOLDING
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BC AUDIT
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
STALIS HOLDING SARL
Qualité
Gérant
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
53248724600011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Développer l'activité économique de ses membres en favorisant la collaboration entre ces derniers et accroître les résultats liés à leur activité respective en leur permettant de bénéficier de prestations de services spécifiques et d'audits (les "Prestations") rendues par les services administratif, financier, juridique et informatique (les "Services Opérationnels), de mutualiser les coûts liés au fonctionnement et à l'emploi du personnel salarié des services opérationnels, lesquels sont employés par le groupement à compter de son immatriculation au registre du commerce de l'Etat dans lequel se situe son siège, d'organiser l'activité de ses membres dans le domaine de la gestion de sinistres garantis par des contrats d'assurances Iard et Vie, notamment par la mise en place et la gestion de tous services communs aux membres
Adresse
45 RUE CORTAMBERT
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2011C0002011
Date d'ajout
16/07/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 16/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
21/01/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 21/01/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201400181, date de cessation des paiements le 03/09/2012, et a désigné : juge commissaire M. Fabrice Guesde liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).