Entreprise : PCP CONSULTING - SIREN 532 414 810
Identité
Dénomination
PCP CONSULTING
SIREN (siège)
532 414 810
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2011
Début d’activité
04/05/2011
Date de fin de la personne morale
22/05/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Aide a la recherche et au développement des produits de santé.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
56 RUE CLER 75007 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Reynier JEAN-PIERRE , HENRI , PAUL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Cassis
Dénomination
P.H.V. HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/05/2011
Siret
53241481000020
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Aide a la recherche et au développement des produits de santé.
Autres Activités
Aide a la recherche et au développement des produits de santé.
Adresse
56 RUE CLER
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/05/2011
Siret
53241481000012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
140 RUE DES COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE
39210 , DOMBLANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2020B047491
Date d'ajout
13/02/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/001580
Date d'ajout
14/04/2014
Description
Modification relative aux dirigeants Société à responsabilité limitée P.H.V. HOLDING devient président Ajout du représentant : Monsieur Philippe Jean -Claude Alix VINCENT VINCENT Philippe Jean-Claude Alix nom d'usage : VINCENT Philippe n'est plus gérant REYNIER Jean-Pierre Henri Paul nom d'usage : REYNIER Jean-Pierre n'est plus gérant REYNIER Jean-Pierre Henri Paul nom d'usage : REYNIER Jean-Pierre devient directeur général
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).