Entreprise : SCI SHOF 14 - SIREN 532 323 250
Identité
(Entreprise radiée le 27/08/2021)
Dénomination
SCI SHOF 14
SIREN (siège)
532 323 250
Date d'immatriculation au RNE
12/05/2011
Date de fin de la personne morale
11/05/2031
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1094704 EUR
Adresse du siège
43 RUE DE PARIS 97400 SAINT-DENIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O OFOI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ISAUTIER JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
WILGRESS CHRISTINA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TRINCKVEL ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
POIRIER D'ANGE D'ORSAY AMAURY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DRUGEOT THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TIENGOU DES ROYERIES XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CORBON EUGENIE
Nom d'usage
ARBILLOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ADAM JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
ADAM KARINE
Nom d'usage
GRUSON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
DANON CEDRIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE ALIX
Nom d'usage
CAUDRILLER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PAGE-LECUYER ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
HAN-CHING ROSELINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Saint François
Nom, Prénom(s)
MORIN DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
ETHEVE GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1930
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
WUILLAI ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
SUBIAS GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRACHET DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
La Saline les Bains
Nom, Prénom(s)
DE BUTLER NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
DUPUIS CATHERINE
Nom d'usage
FRECAUT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
ORRIOLS ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
THIBAUD LAURE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
PAWLAK DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Voisins-le-Bretonneux
Nom, Prénom(s)
RITTER DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
FRADELIZI GREGORY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COLLIN JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
LASSERRE FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Dénomination
OUTREMER FINANCE OCEAN INDIEN
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Saint-Denis
Dénomination
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/2011
Siret
53232325000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 RUE HUYSMANS
75006 , PARIS 6 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/12/2012
Siret
53232325000029
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
43 RUE DE PARIS
97400 , SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O OFOI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/004489
Date d'ajout
24/03/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 18/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/004489
Date d'ajout
24/03/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 18/12/2020 - Siège de la liquidation : 43 Rue de Paris C/o Ofoi 97400 SAINT-DENIS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Quotidien de la Réunion du 16/02/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).