Entreprise : SOCIETE CIVILE LECOLLIER FRERES - SIREN 532 241 775
Identité
(Entreprise radiée le 04/07/2019)
Dénomination
SOCIETE CIVILE LECOLLIER FRERES
SIREN (siège)
532 241 775
Date d'immatriculation au RNE
10/05/2011
Fermeture de l'établissement - 53224177500024
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2019
Fermeture de l'établissement - 53224177500016
- Date d'effet de la fermeture : 08/12/2017
Date de fin de la personne morale
09/05/2110
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
187440 EUR
Adresse du siège
130 BD DE LA LIBERTE 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STIERNON PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Dénomination
ETABLISSEMENT ROBERT STIERNON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/2011
Siret
53224177500016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
19 AV PRAT GIMONT
31130 , BALMA - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DE VIDAILHAN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/12/2017
Siret
53224177500024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles ou groupement ; gestion des participations ; souscription, achat, détention, administration, gestion, vente ou échange de valeurs mobilières.
Adresse
130 BD 130 boulevard de la Liberté
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
04/07/2019
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
02/05/2019
Description
Décision de l'associé unique en date du 01-04-2019 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique ETS ROBERRT STIERNON, société de droit étranger dont le siège social est en Belgique, à GUISLENGHIEN 15 chemin du Fundus, immatriculée en Belgique 0416.952.718, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans La Croix du Nord du 19/04/2019 et rectificatif du 10-05-2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/12/2017
Description
Date de début d'activité à l'origine : 14-04-2011.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/12/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).