Entreprise : COFINA 708 - SIREN 532 022 696
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2018)
Dénomination
COFINA 708
SIREN (siège)
532 022 696
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2011
Fermeture de l'établissement - 53202269600019
- Date d'effet de la fermeture : 26/12/2017
Date de fin de la personne morale
03/05/2019
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
47 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Crozat JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Epernay
Nom, Prénom(s)
Allaire ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Saint Nazaire
Nom, Prénom(s)
Herault CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
SEVREMOINE
Nom, Prénom(s)
Immesoete OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
La Chapelle-d'Armentières
Nom, Prénom(s)
Gouillart FRANCOISE
Nom d'usage
Charles
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Saint Orens de Gameville
Nom, Prénom(s)
Guinier ROMAIN , THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Ktorza HAIM , ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Nogent Sur Marne
Nom, Prénom(s)
Léornard JEAN-MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
Delavennat CHRISTINE
Nom d'usage
Salber
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Vincennes
Dénomination
Compagnie Financière Antilles Guyane SARL
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/03/2011
Siret
53202269600019
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location longue durée à des entreprises exerçant leur activité dans les dom tom de tous biens d'équipement professionnels mobiliers et immobiliers sans chauffeurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Adresse
47 AV 47 avenue de l'Opéra
75002 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B1009217
Date d'ajout
24/05/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 26-12-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B1009213
Date d'ajout
24/05/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 26-12-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : La Vie Judiciaire DU : 12-04-2018, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).