Entreprise : COFINA 733 - SIREN 531 994 655
Identité
(Entreprise radiée le 18/05/2018)
Dénomination
COFINA 733
SIREN (siège)
531 994 655
Date d'immatriculation au RNE
03/05/2011
Date de fin de la personne morale
02/05/2019
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
47 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Mane MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1927
Commune de résidence
Grasse
Nom, Prénom(s)
Khachtban MUSTAPHA
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Saint Saulve
Nom, Prénom(s)
Vivier MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Veyre Monton
Nom, Prénom(s)
Tidas RAPHAEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
Mathieu STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Royat
Nom, Prénom(s)
Sustandal CELINE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Andries BRUNO
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Sailly Sur la Lys
Nom, Prénom(s)
Delplace JEROME
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Templemars
Nom, Prénom(s)
Broglia-Sautel JEAN-MARC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Chateaurenard
Nom, Prénom(s)
Bonnichon JEAN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Clermont Ferrand
Dénomination
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES GUYANE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/03/2011
Siret
53199465500011
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location longue durée à des entreprises exerçant leur activité dans les Dom Com de tous biens d'équipements professionnels mobiliers et immobiliers y compris la location sans chauffeurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Adresse
47 AV 47 avenue de l'Opéra
75002 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B0986718
Date d'ajout
18/05/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 27-12-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B0986714
Date d'ajout
18/05/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 27-12-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Echos DU : 12-04-2018, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).