Entreprise : MURENA - SIREN 531 935 609
Identité
Dénomination
MURENA
SIREN (siège)
531 935 609
Date d'immatriculation au RNE
29/04/2011
Date de fin de la personne morale
28/04/2110
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
11 RUE TRONCHET 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Chassagne OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Saint-Priest-Bramefant
Nom, Prénom(s)
David CHRISTOPHE , ALAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Creuzier-le-Vieux
Nom, Prénom(s)
Verdier FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Clermont-Ferrand CEDEX 1
Dénomination
CABINET ANNE BONNICHON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vichy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/2011
Siret
53193560900028
Code APE
7740Z - Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, exploitation ou cession de tout procèdes et brevets. Aide a la création d'entreprise et conseils. Participations financières dans des entreprises commerciales ou industrielles
Adresse
11 RUE TRONCHET
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2011
Siret
53193560900010
Code APE
7740Z - Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
Nature de l'établissement
Activité principale
Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
Adresse
381 RTE DE VICHY
03290 , DOMPIERRE-SUR-BESBRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B125506
Date d'ajout
05/06/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 05/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/09/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 24/09/2015 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/04/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 28/04/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201501395, date de cessation des paiements le 23/02/2015, et a désigné M. Michel Teytu : Juge Commissaire, liquidateur SELAS MCM et Associés en la personne de Me Martine Carrasset-Marillier 96 rue de Rivoli 75004 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/06/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).