Entreprise : SARL A L'IMAGE DE LA BOULANGERIE - SIREN 531 924 744
Identité
Dénomination
SARL A L'IMAGE DE LA BOULANGERIE
SIREN (siège)
531 924 744
Date d'immatriculation au RNE
02/05/2011
Dissolution
- Date de dissolution : 16/01/2019
Date de fin de la personne morale
01/05/2110
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
273134 EUR
Adresse du siège
25 RUE RENE LAENNEC 44480 DONGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY MICHEL , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Donges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
53192474400018
Nom commercial
A L'IMAGE DE LA BOULANGERIE
Enseigne
A L'IMAGE DE LA BOULANGERIE
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Boulangerie patisserie chocolaterie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
25 RUE 25 rue Laënnec
44480 , Donges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 16/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/10/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 11/10/2017 à prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2017-186 désigne liquidateur Maître Raymond DUPONT 14 Bd de la Paix CS 22173 56005 VANNES Cedex, nom du juge-commissaire Madame Béatrice DAVID met fin a la mission de l'administrateur SELARL AJ UP en la personne de Me Armel DOLLEY
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/09/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé en date du 27/09/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017-186 date de cessation des paiements le 27/03/2016, et a désigné juge commissaire : Madame Béatrice DAVID, juge commissaire suppléant : Monsieur Daniel NOBLET, administrateur : SELARL AJ UP en la personne de Me Armel DOLLEY 44 rue de Gigant 44100 NANTES, mandataire judiciaire : Maître Raymond DUPONT 14 Bd de la Paix CS 22173 56005 VANNES Cedex, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 27/03/2018, et a ouvert une période d'observation expirant le 27/03/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
,REDRESSEMENT JUDICIAIRE,LIQUIDATION JUDICIAIRE,CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).