Entreprise : ANTOLIN DELICES - SIREN 531 906 527
Identité
(Entreprise radiée le 28/11/2017)
Dénomination
ANTOLIN DELICES
SIREN (siège)
531 906 527
Date d'immatriculation au RNE
22/04/2011
Date de fin de la personne morale
21/04/2101
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE COPENHAGUE 34350 VENDRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC VIA EUROPA EST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALETTE LAURE
Nom d'usage
CAUCAT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Boujan-sur-Libron
Dénomination
AVIDOC
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vendres
Dénomination
SARL AUDIT ET CONSEIL MEDITERRANEE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Boujan-sur-Libron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/2011
Siret
53190652700019
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Distribution commercialisation en gros demi-gros détail de crèmes glacées sorbets desserts glacés
Adresse
8 RUE 8 rue de Copenhague
34350 , Vendres - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC Via Europa Est
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8834
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Radiation du RCS le 28/11/2017 avec effet au 22/10/2017 Radiation Réalisation de la transmission de patrimoine à l'associé unique
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8226
Date d'ajout
08/11/2017
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 15/09/2017 Décision de l'associé unique en date du 15/09/2017 Dénomination de l'associé unique : Société ECL GLACES Journal d'annonces légales : L'Hérault de l'Economie et des Affaires en date du 21/09/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).