Entreprise : SCI ES NONAIS BERNARD AMP - SIREN 531 727 998
Identité
(Entreprise radiée le 12/04/2018)
Dénomination
SCI ES NONAIS BERNARD AMP
SIREN (siège)
531 727 998
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2012
Fermeture de l'établissement - 53172799800019
- Date d'effet de la fermeture : 07/04/2018
Fermeture de l'établissement - 53172799800027
- Date d'effet de la fermeture : 07/04/2018
Date de fin de la personne morale
05/08/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
2 RUE TIPHAINE RAGUENEL 22690 LA VICOMTE-SUR-RANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOYANT MARGUERITE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
La vicomte sur rance
Nom, Prénom(s)
BERNARD PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Plerguer
Nom, Prénom(s)
BERNARD ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
La vicomte sur rance
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/07/2012
Siret
53172799800027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE TIPHAINE RAGUENEL
22690 , LA VICOMTE-SUR-RANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/03/2011
Siret
53172799800019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
82 ALL DES EGLANTINES
36130 , DEOLS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2148
Date d'ajout
12/04/2018
Description
Radiation du RCS le 12/04/2018 avec effet au 07/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2068
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 22/03/2018 Liquidateur : BERNARD Alain Le siège de la liquidation est fixé à : 2 rue Tiphaine Raguenel 22690 La vicomte sur rance Journal d'annonces légales : OUEST FRANCE en date du 28/03/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DES STATUTS D'ORIGINE AU GREFFE DU SIEGE SOCIAL PRIMITIF : A Chateauroux, le 14.04.11 LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS : Du 26.03.11 au 30.07.12 : 82 allée des Eglantines 36130 Déols
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).