Entreprise : SCI PHILIPPE GOUYER - SIREN 531 672 715
Identité
Dénomination
SCI PHILIPPE GOUYER
SIREN (siège)
531 672 715
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2011
Début d’activité
26/01/2011
Date de fin de la personne morale
12/04/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, propriété et gestion à titre civil de tous immeubles situés en France, administration, mise en valeur et exploitation par bail ou autrement des biens sociaux
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000300 EUR
Adresse du siège
7 RUE FERDINAND FOREST 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM STAB-GOUYER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUYER JEAN- , MARC , EUGENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Nom, Prénom(s)
GOUYER BERTRAND , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Sainte-Rose
Nom, Prénom(s)
GOUYER VANESSA , ALINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/01/2011
Siret
53167271500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, propriété et gestion à titre civil de tous immeubles situés en France, administration, mise en valeur et exploitation par bail ou autrement des biens sociaux
Autres Activités
Acquisition de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, propriété et gestion à titre civil de tous immeubles situés en France, administration, mise en valeur et exploitation par bail ou autrement des biens sociaux
Adresse
7 RUE FERDINAND FOREST
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM STAB-GOUYER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6446
Date d'ajout
05/12/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/05/2013 :Partant : GOUYER Philippe Roland, Gérant, AssociéChangement de qualité : GOUYER Jean- Marc Eugène, Associé devient Gérant, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).