Entreprise : ORGERES ENROBES - SIREN 531 605 004
Identité
Dénomination
ORGERES ENROBES
SIREN (siège)
531 605 004
Date d'immatriculation au RNE
22/08/2012
Début d’activité
12/04/2011
Date de fin de la personne morale
21/08/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
Fabrication d'enrobés
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
1680000 EUR
Adresse du siège
RUE LE FIEF NOUVEL 14680 FRESNEY-LE-PUCEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHWENCK FRANCOIS , GUY
Qualité
Contrôleur de gestion, Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Lambersart
Dénomination
EIFFAGE ROUTE ILE-DE-FRANCE / CENTRE OUEST
Qualité
Administrateur, Membre
Commune de résidence
Neuilly-sur-Marne
Dénomination
APPIA ENROBES OUEST
Qualité
Administrateur, Membre
Commune de résidence
Fresney-le-Puceux
Dénomination
FOUCHER TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Pierre-la-Cour
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
12/04/2011
Siret
53160500400021
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Fabrication d'enrobés
Autres Activités
Fabrication d'enrobés
Adresse
ZI L'HERMITIERE
35230 , ORGERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
53160500400039
Adresse
RUE LE FIEF NOUVEL
14680 , FRESNEY-LE-PUCEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/2011
Siret
53160500400013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
RTE DE SILLE
53600 , VOUTRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BEAUSOLEIL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6579
Date d'ajout
22/08/2012
Description
Transfert du siège social à compter du 19/07/2012 : Ancien : route de Sillé, le Beausoleil, 53600 Voutré (Rcs Laval) Nouveau : le Fief Nouvel, 14680 Fresney-le-Puceux (Rcs Caen) Augmentation du capital social à compter du 19/07/2012 : Ancien : 504 000 euros Nouveau : 1 680 000 euros Changement dans l'organe de direction à compter du 19/07/2012 : Modifié : FOUCHER TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS, administrateur et membre de GIE devient membre de GIE Nouveau : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT, membre de GIE Nouveau : APPIA ENROBES OUEST, administrateur et membre de GIE Partant : L'HELGUEN Patrick, contrôleur de gestion et des comptes Nouveau : BACHELET Gérard, contrôleur de gestion et des comptes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/11/2011
Description
: Transfert du principal établissement de VOUTRE (53), Route de Sille Le Beausoleil exploité du 08.04.2011 au 11.04.2011 à compter du 12.04.2011.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).