Entreprise : ECOVIBOIS - SIREN 531 600 864
Identité
Dénomination
ECOVIBOIS
SIREN (siège)
531 600 864
Date d'immatriculation au RNE
08/04/2011
Début d’activité
04/04/2011
Date de fin de la personne morale
07/04/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Construction de maison individuelle à ossature bois dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Capital social
7000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DU PROGRES 26270 SAULCE-SUR-RHONE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOURNIER PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Sauzet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/04/2011
Siret
53160086400023
Nom commercial
ECOVIBOIS
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Construction de maison individuelle à ossature bois dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan
Adresse
7 RUE DU PROGRES
26270 , SAULCE-SUR-RHONE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/2011
Siret
53160086400015
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
2 RUE DU 45E RGT DE TRANSMISSIONS
26200 , MONTELIMAR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OCCITAN A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/006738
Date d'ajout
11/06/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 11/06/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/000113
Date d'ajout
04/01/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 04/01/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BONNARD Jean-Paul en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F13/001321
Date d'ajout
06/02/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 06/02/2013 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître GRANDJEAN Nicolas RUE GUILLAUME 26100 ROMANS SUR ISERE
Numéro d'observation
F12/009086
Date d'ajout
05/11/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 05/11/2012 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître GRANDJEAN Nicolas RUE GUILLAUME 26100 ROMANS SUR ISERE, Administrateur judiciaire : SELARL A J PARTENAIRES ADMINISTRATEURS agissant par Me Bruno SAPIN 22 AVENUE GAMBETTA 26100 ROMANS SUR ISERE mission : assister le débiteur pour certains actes de gestion. Date de cessation des paiements : 02/11/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).