Entreprise : LOUVRE BOUTEILLE - SIREN 531 538 866
Identité
Dénomination
LOUVRE BOUTEILLE
SIREN (siège)
531 538 866
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2011
Date de fin de la personne morale
07/11/2110
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
148 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
148/150
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Constans-Gavarry RODOLPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/09/2011
Siret
53153886600025
Enseigne
LOUVRE BOUTEILLE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
148 RUE SAINT HONORE
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
148/150
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/04/2011
Siret
53153886600017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
81 RUE DE SEVRES
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B2289214
Date d'ajout
05/12/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 05/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
16/02/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 16/02/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201700503, date de cessation des paiements le 29/09/2015, et a désigné : juge commissaire M. Patrick Gautier liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/02/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).