Entreprise : MVC - SIREN 531 524 254
Identité
(Entreprise radiée le 02/02/2018)
Dénomination
MVC
SIREN (siège)
531 524 254
Date d'immatriculation au RNE
20/07/2012
Date de fin de la personne morale
19/07/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
26100 EUR
Adresse du siège
100 IMP DES HOUILLERES 13590 MEYREUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PEPINIERES D'ENTREPRISES INNOVANTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIGAY BERTRAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/08/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/06/2012
Siret
53152425400020
Nom commercial
MVC
Enseigne
MVC
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Création, animation, gestion, édition, développement technique et commercial de sites internet, vente online, services aux particuliers et professionnels, loisir, tourisme, vente de denrées périssables et non périssables, vente de vins et spiritueux
Adresse
100 IMP 100 impasse des Houillères
13590 , Meyreuil - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Pépinières d'Entreprises Innovantes
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/2011
Siret
53152425400012
Nom commercial
MVC
Enseigne
MVC
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Nature de l'établissement
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
MARTICOT
33610 , CESTAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SITE TECHNOLOGIQUE DE MARTICOT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1319
Date d'ajout
02/02/2018
Description
Radiation du RCS le 02/02/2018 avec effet au 31/12/2017 Clôture de la liquidation Disparition du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10491
Date d'ajout
18/08/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 11/08/2017 Liquidateur : BIGAY Bertrand Le siège de la liquidation est fixé à : 53 avenue des Ecoles Militaires 13100 Aix-en-Provence Journal d'annonces légales : Le Courrier d'Aix en date du 19/08/2017
Numéro d'observation
10635
Date d'ajout
18/08/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cette société a transféré son siège social de Site Technologique de Marticot 33610 Cestas où elle avait commencé son activité en date du 02/04/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).