Entreprise : COFINA 591 - SIREN 531 477 073
Identité
(Entreprise radiée le 15/05/2018)
Dénomination
COFINA 591
SIREN (siège)
531 477 073
Date d'immatriculation au RNE
07/04/2011
Fermeture de l'établissement - 53147707300013
- Date d'effet de la fermeture : 26/12/2017
Date de fin de la personne morale
06/04/2019
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
47 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Rey FRANCIS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Auzeville Tolosane
Nom, Prénom(s)
Roques JEAN-CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Nom, Prénom(s)
Devilliers DELPHINE
Nom d'usage
Bourdelle
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Saint Nom la Breteche
Nom, Prénom(s)
Dammann HERVE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Aguado Tejido MARIA
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
Jordan CHRISTELLE
Nom d'usage
Vacheron
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Margencel
Nom, Prénom(s)
Chevron PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Cercoux
Nom, Prénom(s)
Mariani LAURENCE
Nom d'usage
Elles
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Varreddes
Nom, Prénom(s)
Monnier FRANCOISE
Nom d'usage
Loup
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Labege
Nom, Prénom(s)
Renon JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Aignay le Duc
Dénomination
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES GUYANE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/03/2011
Siret
53147707300013
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location longue durée à des entreprises exerçant leur activité dans les DOM TOM de tous biens d'équipement professionnels mobiliers et immobiliers y compris la location sans chauffeurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Adresse
47 AV 47 avenue de l'Opéra
75002 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B0786519
Date d'ajout
15/05/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 26-12-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B0786514
Date d'ajout
15/05/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 26-12-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Echos DU : 10-04-2018, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).