Entreprise : FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - SIREN 531 392 140
Identité
Dénomination
FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES
SIREN (siège)
531 392 140
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2011
Début d’activité
11/03/2011
Date de fin de la personne morale
29/03/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Agent commercial, Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Achat, vente au détail et en gros de matériels d'énergie renouvelable et de détecteurs d'incendie.
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
256 RUE FRANCIS DE PRESSENSE 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERMAN DORON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Ashdod
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/03/2011
Siret
53139214000012
Nom commercial
S.P.I
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agent commercial, Commerciale
Activité principale
Achat, vente au détail et en gros de matériels d'énergie renouvelable et de détecteurs d'incendie.
Autres Activités
Achat, vente au détail et en gros de matériels d'énergie renouvelable et de détecteurs d'incendie.
Adresse
256 RUE FRANCIS DE PRESSENSE
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/031840
Date d'ajout
01/04/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/03/2022 prononçant la faillite personnelle de Madame BENICHOU épouse HALIMI Lévana Sabine pour une durée de 10 ans.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/061319
Date d'ajout
03/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/08/2021 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F19/065548
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20/11/2019 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon. Date de cessation des paiements : 30/07/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).