Entreprise : PARIS MOTOR SPORT - SIREN 531 373 520
Identité
Dénomination
PARIS MOTOR SPORT
SIREN (siège)
531 373 520
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2011
Date de fin de la personne morale
27/03/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES ORMES 77940 BLENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VASCO RENEE , MARCELLE
Nom d'usage
POISSONNEAU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Chelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/03/2011
Siret
53137352000018
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente, négoce de véhicules neufs ou d'occasions, location de véhicules, négoce de pièces détachées.
Adresse
1 RUE 1 Rue des Ormes
77940 , Blennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25492
Date d'ajout
12/11/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 10/11/2021, a prononcé la faillite personnelle de M. Fabrice LIMONDIN pour une durée de 10 ans, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Boulevard Thiers 77000 Melun
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25491
Date d'ajout
12/11/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 10/11/2021, a prononcé la faillite personnelle de Mme VASCO Renée épouse POISSONNEAU pour une durée de 10 ans, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Boulevard Thiers 77000 Melun
Numéro d'observation
10010
Date d'ajout
08/07/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun prononce en date du 8 juillet 2019, la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J00274, date de cessation des paiements le 7 janvier 2018, désigne liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Boulevard Thiers 77000 Melun, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
8244
Date d'ajout
02/11/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/06/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).