Entreprise : SCI PERROS - SIREN 531 316 057
Identité
(Entreprise radiée le 10/10/2023)
Dénomination
SCI PERROS
SIREN (siège)
531 316 057
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2011
Fermeture de l'établissement - 53131605700029
- Date d'effet de la fermeture : 26/09/2023
Fermeture de l'établissement - 53131605700011
- Date d'effet de la fermeture : 04/01/2016
Date de fin de la personne morale
27/03/2061
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
900 EUR
Adresse du siège
20 QUAI COMMANDANT MALBERT 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAGADEC LOUIS , PAUL , EMILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Le Relecq Kerhuon
Nom, Prénom(s)
THUBERT PIERRE , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Brest
Nom, Prénom(s)
BERROU JEAN-MARC , CLAUDE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Locmaria-Plouzané
Nom, Prénom(s)
BALIER LAURENCE
Nom d'usage
LAGADEC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Le Relecq Kerhuon
Dénomination
SOPICA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Brest
Dénomination
LEXPRO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Brest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/2011
Siret
53131605700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 RUE KERAVEL
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/03/2011
Siret
53131605700029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la gestion, la réparation, l'entretien, l'administration, la transformation, la prise à bail, la location de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
Adresse
20 QUAI 20 quai Commandant Malbert
29200 , Brest - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12254
Date d'ajout
10/10/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/10/2021
Description
Dissolution à compter du 30/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2021, liquidateur : BERROU Jean-Marc Claude Marie, siège de la liquidation : 20 Quai Commandant Malbert 29200 Brest, parution de la publicité légale : Le Paysan Breton paru le 08/10/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).